吴松林财经;吴松林图片
朱鹏任天津市副市长
朱鹏,男,汉族,1968年3月出生,湖北省郧西人,1989年8月参加工作,1988年5月加入中国,研究生学历,工学硕士,教授级高级工程师。
1985.09—1989.07 湖北大学数学专业学习
1989.08—1992.08 湖北江山机械厂第一中学教师
1992.09—1995.03 北京理工大学自动控制理论与应用专业研究生
1995.04—1999.09 中国电子信息产业集团公司工程开发中心科员、副主任科员(其间:1996.10—1997.10外派日本研修计算机软件培训)
1999.09—2002.06 中国电子信息产业集团公司规划部科技处副处长(主持工作)
2002.06—2002.09 中国电子信息产业集团公司科技管理部副主任
2002.09—2003.12 中国电子信息产业集团公司科技管理部副主任、信息技术研究院科技管理部副主任
2003.12—2005.11 中国电子信息产业集团公司科技管理部副主任、信息技术研究院科技部主任
2005.11—2006.08 中国电子信息产业集团公司战略规划部负责人(主持工作)
2006.08—2010.01 中国软件与技术服务股份有限公司董事、副总经理、党委委员
2010.01—2012.09 中国软件与技术服务股份有限公司董事、总经理、党委委员
2012.09—2013.08 山西省经济和信息化委员会副主任(正厅长级)、党组成员
2013.08—2013.09 山西省经济和信息化委员会副主任(正厅长级)、党组成员,省国防科学技术工业党委书记
2013.09—2016.07 山西省经济和信息化委员会副主任(正厅长级)、党组成员,省国防科学技术工业办公室主任、省国防科学技术工业党委书记
2016.07—2016.09 山西省运城市委副书记(正厅长级)
2016.09—2017.01 山西省运城市委副书记(正厅长级)、市委党校校长
2017.01—2017.05 山西省运城市委副书记(正厅长级)、市委党校校长、市委教育工委书记
2017.05—2018.03 山西省运城市委副书记、市政府代市长、党组书记
2018.03—2020.03 山西省运城市委副书记、市政府市长、党组书记(其间:2019.03—2019.07参加中央党校第46期中青班学习)
2020.03—2021.01 山西省工业和信息化厅厅长、党组书记
2021.01— 山西省政府党组成员、秘书长,省政府办公厅党组书记、主任
2022.03— 天津市人民政府副市长
中国山西省第十二届委员会委员
曹立军,男,汉族,1972年11月出生,湖南长沙人,1994年6月参加工作,1992年4月加入中国,管理学硕士。
1987.09—1990.07 湖南省长沙市宁乡师范学校学习
1990.07—1994.06 湘潭师范学院汉语言文学专业学习
1994.06—1996.11 湖南大学国际商学院教师
1996.11—2001.11 湖南省长沙市政府办公厅秘书一处科员、副处长、处长(期间:1999.09—2001.11湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业在职研究生学习,获管理学硕士学位)
2001.11—2004.09 湖南省长沙市政府办公厅党组成员、副主任
2004.09—2008.04 湖南省长沙市信访局党组书记、局长、市政府副秘书长(兼)
2008.04—2008.07 湖南省长沙市天心区委副书记、副区长
2008.07—2008.12 湖南省长沙市天心区委副书记、区政府代区长
2008.12—2011.05 湖南省长沙市天心区委副书记、区长
2011.05—2011.12 湖南省浏阳市委副书记、代市长、长沙国家生物产业基地党工委副书记(兼)
2011.12—2012.12 湖南省浏阳市委副书记、市长、长沙国家生物产业基地党工委副书记(兼)
2012.12—2013.01 湖南省浏阳市委书记
2013.01—2015.08 湖南省长沙市政府副市长、浏阳市委书记,国家级浏阳经济技术开发区党工委第一书记(兼)
2015.08—2017.03 湖南省长沙市委常委、浏阳市委书记
2017.03—2017.09 湖南省长沙市委常委,湖南湘江新区党工委副书记、管委会主任
2017.09—2017.12 湖南省常德市委副书记、副市长、代市长
2017.12—2020.06 湖南省常德市委副书记、市长(其间:2019.03—2019.07中央党校中青年干部培训班学习)
2020.06—2020.07 四川省人民政府党组成员
2020.07—2022.01 四川省人民政府副省长、党组成员
2022.01—2022.03 四川省人民政府副省长、党组成员,绵阳市委书记
2022.03— 四川省委常委、副省长、绵阳市委书记
四川省第十三届人民代表大会代表 青衣江河长 绵阳军分区党委委员、常委、第一书记(2022.01)
赵俊民简历
赵俊民,男,汉族,1968年4月出生,河南扶沟人,1990年9月参加工作,1996年9月加入中国,研究生学历,经济学博士,国际商务师。
1986.09—1990.09 西安交通大学经济管理系技术经济专业学习
1990.09—1998.04 陕西省西安市计委外经处科员
1998.04—1999.09 陕西省西安市计委外经处副主任科员(其间:1999.05获国际商务师任职资格)
1999.09—2002.09 陕西省西安市计委外经处副处长(其间:1999.09—2002.07在西北大学经济管理学院工商管理专业学习,获工商管理硕士学位)
2002.09—2006.02 陕西省西安市发展计划委员会国外资金利用处处长
2006.02—2008.03 中国国际贸易促进委员会陕西省分会(中国国际商会陕西商会)副会长
2008.03—2012.09 中国国际贸易促进委员会陕西省分会(中国国际商会陕西分会)副会长、党组成员
(2006.09—2009.07在西北大学经济管理学院国民经济学专业学习,获经济学博士学位)
2012.09—2013.06 陕西省互联网信息办公室主任
2013.06—2013.09 陕西省安康市委常委,市政府副市长
2013.09—2016.09 陕西省安康市委常委,市政府副市长,安康高新区(安康工业园区)党工委书记(兼)
2016.09—2016.10 陕西省安康市委常委、市政府常务副市长,安康 高新区(安康工业园区)党工委书记(兼)
2016.10—2017.01 陕西省安康市委常委、市政府常务副市长,市行政学院院长(兼),安康高新区(安康工业园区)党工委书记(兼)
2017.01—2017.06 陕西省安康市委常委、市政府常务副市长,市行政学院院长(兼)
2017.06—2017.07 陕西省安康市委副书记,市政府代市长、党组书记,市行政学院院长(兼)
2017.07—2018.01 陕西省安康市委副书记,市政府市长、党组书记,市行政学院院长(兼)
2018.01—2021.06 陕西省安康市委副书记,市政府市长、党组书记
2021.06—2022.03 陕西省安康市委书记
2022.03— 四川省委常委
第十三届全国人民代表大会代表 陕西省第十三次党代会代表,安康市第四次党代会代表,安康市三届、四届人大代表,安康军分区党委第一书记(2021.07)
来源:人事前沿
栏目协办:陕西青年创业促进中心